Hanes ariannol THE THOROTON SOCIETY OF NOTTINGHAMSHIRE

Rhif yr elusen: 237755
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £17.64k £17.82k £14.50k £17.72k £18.45k
Cyfanswm gwariant £31.49k £18.07k £16.09k £28.11k £24.30k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A