Hanes ariannol BATTERSEA SPIRITUALIST CHURCH
Rhif yr elusen: 237869
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £6.99k | £6.18k | £5.65k | £8.64k | £6.96k | |
|
Cyfanswm gwariant | £8.05k | £7.00k | £6.29k | £6.22k | £5.44k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.