ymddiriedolwyr CHARITIES OF HENRY SMITH AND OTHERS
Rhif yr elusen: 237888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REV Jane Louise Walker | Cadeirydd | 29 July 2015 |
|
|||||||
FREDRICK MALCOLM BILLINGS | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||||
Nicholas Harris | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|||||||
Anne Richmond | Ymddiriedolwr | 19 October 2020 |
|
|
||||||
Rachel Ann Audsley | Ymddiriedolwr | 04 October 2019 |
|
|
||||||
MORAG ELIZABETH JAMES | Ymddiriedolwr | 07 August 2012 |
|
|
||||||
Rev Richard Bodle | Ymddiriedolwr | 10 November 2008 |
|
|||||||
NICHOLAS I HARRIS | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.