Hanes ariannol THE ROYAL AIR FORCES ASSOCIATION - STURMINSTER NEWTON AND GILLINGHAM BRANCH

Rhif yr elusen: 238483
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023 31/12/2024
Cyfanswm Incwm Gros £3.76k £6.61k £6.04k £4.28k £5.64k
Cyfanswm gwariant £4.29k £6.63k £6.41k £846 £1.01k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A