ymddiriedolwyr VILLAGE HALL KINGSTON BAGPUIZE
Rhif yr elusen: 238796
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stephen James Smith | Ymddiriedolwr | 14 June 2023 |
|
|
||||||
Sheila Cruickshank Richards | Ymddiriedolwr | 27 April 2023 |
|
|
||||||
Elizabeth Jane Oastler | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||||
Neil Dennis Oastler | Ymddiriedolwr | 06 April 2023 |
|
|||||||
Sharon Cooper | Ymddiriedolwr | 10 April 2017 |
|
|
||||||
Jonathan Shorter | Ymddiriedolwr | 20 June 2016 |
|
|
||||||
Jane Kathleen Fletcher | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Elizabeth Victoria Paleit | Ymddiriedolwr | 09 April 2014 |
|
|
||||||
Hazel Anne Brennan | Ymddiriedolwr | 05 April 2013 |
|
|
||||||
Mary Elizabeth Shewry | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.