CONSOLIDATED CHARITY OF BURTON UPON TRENT

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Charity for the benefit of residents of Burton upon Trent (including the neighbouring parishes of Branston, Stretton, Barton-under-Needwood, Tutbury, Rolleston-on-Dove, Tatenhill and Rangemore and the existing civil Parish of Outwoods including South Outwoods.)
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Cyfanswm incwm:
£667,459
Roddion a chymynroddion | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £139.95k | |
Weithgareddau masnachu eraill | £0 | |
Buddsoddiadau | £527.51k | |
Arall | £0 |
Cyfanswm gwariant:
£618,639
Codi arian | £95.47k | |
Weithgareddau elusennol | £523.17k | |
Arall | £0 |
£672,602 enillion (colledion) buddsoddiadau
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £95.47k | |
Gwariant elusennol | £523.17k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £48.82k |
Codi arian a Arall Gwariant | £95.47k | |
Gwariant elusennol | £523.17k | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £721.42k |
Pobl

2 Gweithwyr
17 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Dibenion Elusennol Cyffredinol
- Addysg/hyfforddiant
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Llety/tai
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Pobl Ag Anableddau
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Swydd Stafford
Llywodraethu
- CONSOLIDATED CHARITY (Enw blaenorol)
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Buddsoddi
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BEN ROBINSON | Cadeirydd | 29 November 2011 |
|
|||||
Philip Anthony Clulow | Ymddiriedolwr | 12 June 2024 |
|
|
||||
Shelagh McKiernan | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Louise Caroline Walker | Ymddiriedolwr | 18 September 2023 |
|
|
||||
Danielle Upton | Ymddiriedolwr | 01 August 2022 |
|
|||||
Cllr Mr Colin Digby Wileman | Ymddiriedolwr | 06 September 2019 |
|
|
||||
Keith Williamson | Ymddiriedolwr | 12 September 2016 |
|
|
||||
Simon Peter Gaskin | Ymddiriedolwr | 10 June 2015 |
|
|||||
RONALD JOHN CLARKE | Ymddiriedolwr | 21 January 2014 |
|
|
||||
SANDRA LESLEY PHILLIPS | Ymddiriedolwr | 07 November 2013 |
|
|
||||
GEORGE FARGHER | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
GEOFFREY BROWN | Ymddiriedolwr | 12 March 2013 |
|
|
||||
DAVID CLEGG LEESE | Ymddiriedolwr | 28 July 2011 |
|
|
||||
Rev ROBERT F STYLES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
MARGARET ANNE HEATHER | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
PATRICIA LESLEY ACKROYD | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Dennis Frank Fletcher | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £622.30k | £565.94k | £628.81k | £679.19k | £667.46k | |
|
Cyfanswm gwariant | £600.25k | £527.17k | £559.31k | £635.91k | £618.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £175 | £500 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £128.60k | £131.81k | £119.69k | £133.94k | £139.95k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £493.70k | £433.96k | £508.62k | £545.25k | £527.51k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £430.00k | £361.52k | £456.27k | £533.50k | £523.17k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £134.30k | £129.92k | £103.04k | £102.41k | £95.47k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £35.94k | £0 | £42.00k | £41.38k | £41.56k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £99.98k | £87.27k | £69.59k | £97.05k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £87.49k | £75.19k | £69.07k | £69.59k | £66.41k | |
|
Gwariant - Arall | £35.94k | £35.73k | £0 | £0 | £0 |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £1.49m | £1.49m | £2.75m | £1.86m | £1.86m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £13.22m | £13.80m | £13.85m | £13.56m | £14.19m | |
|
Cyfanswm asedau | £275.07k | £375.99k | £489.33k | £477.61k | £567.37k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £173.20k | £170.34k | £157.43k | £176.86k | £173.07k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 29 Hydref 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 31 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 31 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 28 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 26 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME DATED 04/04/2001 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 14/04/2005 as amended on 04 Mar 2019
Gwrthrychau elusennol
(1) THE PROVISION OF ALMSHOUSE ACCOMMODATION FOR POOR PERSONS RESIDENT IN THE AREA OF BENEFIT; AND SUCH CHARITABLE PURPOSES FOR THE BENEFIT OF THE RESIDENTS AS THE TRUSTEES DECIDE; AND (2) THE PROMOTION OF ANY CHARITABLE PURPOSE FOR THE BENEFIT OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF BENEFIT AS THE TRUSTEES THINK FIT. (3) IN EXCEPTIONAL CIRCUMSTANCES THE TRUSTEES MAY TREAT AS WITHIN THESE OBJECTS PERSONS OTHERWISE ELIGIBLE WHO ARE RESIDENT IMMEDIATELY OUTSIDE THE AREA OF BENEFIT BUT IN THE OPINION OF THE TRUSTEES OUGHT NEVERTHELESS FOR SUFFICIENT REASON BE TREATED AS RESIDENT THEREIN OR WHO ARE LOCATED FOR THE TIME BEING WITHIN THAT AREA.
Maes buddion
FORMER COUNTY BOROUGH OF BURTON UPON TRENT AS AT 31 MARCH 1974 TOGETHER WITH THE PARISHES OF BRANSTON AND STRETTON AND THE CIVIL PARISH OF OUTWOODS INCLUDING SOUTH OUTWOODS
Elusennau cysylltiedig
- 09 Mawrth 2004 : Asset transfer out
- 07 Mehefin 1967 : Cofrestrwyd
- 09 Mawrth 2004 : Tynnwyd
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dains Llp
1st Floor
Gibraltar House
Crown Square
First Avenue
BURTON-O
- Ffôn:
- 01283527067
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window