THE CHARITY FOR LICENSED MINISTERS IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The prime purpose is to provide financial assistance to "poor clergy" throughout the Chelmsford Diocese. This includes those whose own parents are now among their dependants. Support extends into retirement and-after death-continues to provide grants for surviving spouses and dependant children.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Pobl

14 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Barking And Dagenham
- Essex
- Havering
- Newham
- Redbridge
- Southend-on-sea
- Thurrock
- Waltham Forest
Llywodraethu
- 05 Hydref 1966: Cofrestrwyd
- THE LMDC CHARITY (Enw gwaith)
- ESSEX CLERGY CHARITY (Enw blaenorol)
- THE ESSEX CLERGY CHARITY (Enw blaenorol)
- THE ESSEX CLERGY CHARITY CORPORATION (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
14 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ven Rev Kate Peacock | Ymddiriedolwr | 04 November 2023 |
|
|
||||
Ven Rev Jonathan Croucher | Ymddiriedolwr | 01 November 2023 |
|
|
||||
Very Revd John Kennington | Ymddiriedolwr | 24 February 2023 |
|
|
||||
Ven Rev Michael Power | Ymddiriedolwr | 26 June 2022 |
|
|
||||
Malcolm Frederick Dulwich | Ymddiriedolwr | 11 January 2022 |
|
|
||||
Rt Rev Dr Gulnar Eleanor Francis-Dehqani | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|||||
Ven. Christopher Burke | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|
||||
The Venerable Ruth Patten | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||
Can on Robert Hammond | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Rev Nicholas Rowan | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Christine Horton | Ymddiriedolwr | 01 October 2017 |
|
|
||||
Rev Richard Wyber | Ymddiriedolwr | 01 January 2017 |
|
|||||
Ven. Elwin Cockett | Ymddiriedolwr | 01 January 2007 |
|
|
||||
Rev Simon Law | Ymddiriedolwr | 01 January 2004 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £57.93k | £40.47k | £39.57k | £40.49k | £37.54k | |
|
Cyfanswm gwariant | £59.48k | £47.20k | £40.01k | £39.96k | £39.83k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 10 Ionawr 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 29 Ionawr 2025 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 23 Tachwedd 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 18 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 07 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME OF 1 AUGUST 1916 AS CONFIRMED BY ACT OF 2 AUGUST 1917 AS AMENDED BY SCHEME DATED 20 FEBRUARY 1995 AS AMENDED ON 04 OCT 2016 AS AMENDED ON 25 FEB 2020 AS AMENDED ON 17 MAY 2022
Gwrthrychau elusennol
SUBJECT AS HEREINBEFORE PROVIDED THE OBJECTS OF THE CHARITY SHALL BE TO MAKE PAYMENTS TOWARDS THE RELIEF OF POVERTY AND FINANCIAL HARDSHIP OR DISADVANTAGE, UNDER ONE OR MORE OF THE FOLLOWING HEADS: (A) GRANTS TO MEET EXCEPTIONAL EXPENDITURE OCCASIONED BY SICKNESS, ACCIDENT, OR DOMESTIC CRISIS; (B) GRANTS TO RELIEVE FINANCIAL HARDSHIP RELATED TO HOUSEHOLD AND FAMILY EXPENDITURE; FOR THE BENEFIT OF (I) THOSE PERSONS SERVING IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD WHO SHALL, FOR THE TIME BEING BE: BENEFICED CLERGY, OR HOLD AN EPISCOPAL LICENCE TO ANY PUBLIC MINISTRY, OR HOLD AN EPISCOPAL GRANT OF PERMISSION TO OFFICIATE; (II) THOSE PERSONS FORMERLY WITHIN CATEGORY (I) ABOVE WHO HAVE NOT SUBSEQUENTLY BEEN ADMITTED TO A PENSIONABLE MINISTERIAL OFFICE IN THE CHURCH OF ENGLAND (OTHER THAN IN THE DIOCESE OF CHELMSFORD) NOR ENGAGED IN REGULAR PUBLIC MINISTRY AS A MEMBER OF ANY OTHER RELIGIOUS BODY TO THE PRECLUSION OF THEIR CAPACITY TO ACCEPT AN INVITATION TO UNDERTAKE SUCH A MINISTRY IN THE CHURCH OF ENGLAND; (III) DEPENDENTS OF PERSONS CURRENTLY IN CATEGORY (I) OR (II) ABOVE; (IV) SURVIVING DEPENDENTS OF DECEASED PERSONS WHO AT THE TIME OF THEIR DEATH WERE IN CATEGORY (I) OR (II) ABOVE AND WHO CONTINUE TO BE IN DEMONSTRABLE NEED OF ONGOING SUPPORT
Maes buddion
COUNTY OF ESSEX.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
53 NEW STREET
CHELMSFORD
ESSEX
CM1 1AT
- Ffôn:
- 01245294400
- E-bost:
- mfdulwich@hotmail.co.uk
- Gwefan:
-
lmdccharity.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window