Hanes ariannol KENT WILDLIFE TRUST
Rhif yr elusen: 239992
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.32m | £5.94m | £6.45m | £8.03m | £8.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.42m | £5.04m | £5.38m | £7.32m | £6.59m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £45.40k | £85.00k | £410.32k | £624.05k | £258.92k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £70.00k | £128.00k | £586.39k | £309.22k | £353.04k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.21m | £2.34m | £1.61m | £3.56m | £3.63m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £130.00k | £299.00k | £270.00k | £561.00k | £743.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £2.89m | £3.20m | £4.30m | £3.74m | £3.90m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £73.00k | £85.00k | £7.00k | £1.00k | £21.00k | |
|
Incwm - Arall | £16.00k | £9.00k | £261.00k | £174.00k | £8.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £668.00k | £1.49m | £535.00k | £388.00k | £1.30m | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £4.14m | £4.79m | £5.13m | £6.97m | £5.82m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £276.00k | £257.00k | £250.00k | £353.00k | £776.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £102.00k | £167.00k | £192.00k | £213.00k | £234.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.