Hanes ariannol PARTICULAR BAPTIST FUND
Rhif yr elusen: 240979
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £172.39k | £745.67k | £607.22k | £294.12k | £776.28k | |
|
Cyfanswm gwariant | £610.46k | £336.48k | £392.72k | £321.92k | £719.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | £40.91k | £10.77k | N/A | £8.59k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | £126.20k | £171.45k | N/A | £204.95k | |
|
Incwm - Arall | N/A | £578.56k | £425.00k | N/A | £562.74k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | £33.52k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | £309.24k | £392.72k | N/A | £719.14k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | £27.23k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | £6.59k | £4.89k | N/A | £9.55k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | £164.49k | £221.27k | N/A | £538.56k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | £27.23k | £0 | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | £0 | £0 | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.