Hanes ariannol KAY JENKINS TRUST
Rhif yr elusen: 241344
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/05/2012 | 31/05/2013 | 31/05/2014 | 31/05/2015 | 31/05/2016 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.18k | £12 | £10 | £9 | £2 | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.53k | £72.72k | £2.33k | £2.83k | £2.03k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.