CAPTAIN WILLIAM SHORT

Rhif yr elusen: 242093
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Makes contributions to elderly people in Totnes

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023

Cyfanswm incwm: £214
Cyfanswm gwariant: £215

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Dyfnaint

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 19 Mai 1965: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Buddsoddi
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

8 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
David Cunningham Horsburgh Ymddiriedolwr 20 January 2021
THE CHARITY OF DOUGLAS WILLIAM MITCHELL
Derbyniwyd: 22 diwrnod yn hwyr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Philip Charles Paine Ymddiriedolwr 18 May 2015
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Barbara Ada May Bowhay Ymddiriedolwr 02 June 2014
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
Marion Janet Adams Ymddiriedolwr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
PRUW BOSWELL HARPER Ymddiriedolwr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN FREDERICK NIGEL HEAL Ymddiriedolwr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
ALAN LANGMAID Ymddiriedolwr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
JUNE PROWSE Ymddiriedolwr
KELLOCK GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
RICHARD LANGDON
Derbyniwyd: Ar amser
BOWDEN GIFT
Derbyniwyd: Ar amser
THE CHURCH CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
TOTNES ALMSHOUSE CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser
VARIOUS MUNICIPAL CHARITIES
Derbyniwyd: Ar amser

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £200 £204 £208 £214 £214
Cyfanswm gwariant £200 £205 £210 £210 £215
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2023 07 Hydref 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2022 16 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2021 27 Medi 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2020 18 Hydref 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2020 Not Required
Adroddiad blynyddol 31 Rhagfyr 2019 11 Hydref 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Rhagfyr 2019 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
TINGRITH
ASHBURTON ROAD
TOTNES
TQ9 5JU
Ffôn:
01803863753
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael