ymddiriedolwyr WOODLEY SANDFORD AND CHARVIL CHARITABLE TRUST
Rhif yr elusen: 242574
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAULINE ELIZABETH ALLEN | Cadeirydd | 11 January 1990 |
|
|||||
Jane Ainslie | Ymddiriedolwr | 18 May 2023 |
|
|
||||
Mary Iris Holmes | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|||||
Kay Gilder | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Jane Batts | Ymddiriedolwr | 27 February 2019 |
|
|
||||
Sonia Boyles | Ymddiriedolwr | 04 October 2017 |
|
|
||||
Lauren Virginia McCann | Ymddiriedolwr | 09 May 2014 |
|
|
||||
Michael John Mitchell | Ymddiriedolwr | 26 February 2014 |
|
|
||||
SHELAGH FLORENCE FLOWER | Ymddiriedolwr | 01 June 2000 |
|
|
||||
RODNEY PHILIP HUGGINS | Ymddiriedolwr | 11 January 1990 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.