Dogfen lywodraethu ABBOTS BROMLEY HOSPITAL
Rhif yr elusen: 242796
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
SCHEME DATED 16/12/1988 AS AMENDED BY ORDER DATED 13/12/2004 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 16/02/2005 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 01/11/2010 AS AMENDED BY SCHEME DATED 21/02/2013
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR PERSONS OF GOOD CHARACTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
PARISHES OF ABBOTS BROMLEY, YOXALL, NEWBOROUGH AND DUNSTALL
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.