ymddiriedolwyr LONG DITTON VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 242801
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DR GARTH GLENTWORTH OBE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Nick Darby | Ymddiriedolwr | 15 March 2022 |
|
|
||||
Heather Wyhte | Ymddiriedolwr | 11 January 2021 |
|
|
||||
LORRAINE BLACK | Ymddiriedolwr | 25 April 2018 |
|
|
||||
AILEEN WIDDOWSON | Ymddiriedolwr | 09 January 2017 |
|
|
||||
Rev Kuhan Satkunanayagam | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|||||
BARRY HITCHENS | Ymddiriedolwr |
|
||||||
TERRY BOURTON | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DEIRDRE MARY COLE | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.