ymddiriedolwyr THE ELLAND SOCIETY
Rhif yr elusen: 243053
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (142 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Emma Elizabeth Walters | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|||||||
Rev Daniel Chung Christian | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||
Rev Stephanie Anne Price | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||
Rev Ian Johnston | Ymddiriedolwr | 06 July 2022 |
|
|
||||||
Revd Canon James Timothy Allison | Ymddiriedolwr | 11 March 2019 |
|
|
||||||
Rev Andrew James Dunlop | Ymddiriedolwr | 01 November 2017 |
|
|
||||||
Rev PAUL ROGER HARFORD | Ymddiriedolwr | 01 August 2017 |
|
|||||||
Rev Nicholas James Moore | Ymddiriedolwr | 14 June 2017 |
|
|
||||||
Rev Colin Ivor Judd | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||||
Rev Susan Irene Penfold | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.