THE RADNORSHIRE SOCIETY

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Radnorshire Society is concerned with the old Welsh county of Radnorshire founded in 1930. It organises an annual programme of public lectures and excursions. It maintains an important local history archive and library and publishes its own 'Transactions', incorporating new research and archive material. There is a Field Section which co-ordinates separate talks, research and field trips.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2023
Pobl

9 Ymddiriedolwyr
15 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Noddi Neu’n Gwneud Gwaith Ymchwil
- Cymru
Llywodraethu
- 14 Gorffennaf 1965: Cofrestrwyd
- 06 Hydref 2009: Cofrestrwyd
- 09 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 09 Mawrth 2012: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 23 Ebrill 2012: Re-registered
- 09 Mawrth 2013: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
- 05 Rhagfyr 2014: Re-registered
Dim enwau eraill
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Timothy St John Haines | Ymddiriedolwr | 11 November 2023 |
|
|
||||
Clive Barrett | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Michael Reynolds | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Vic Pardoe | Ymddiriedolwr | 16 November 2019 |
|
|
||||
Elizabeth Newman | Ymddiriedolwr | 12 November 2018 |
|
|
||||
MRS ANNE GOODWIN | Ymddiriedolwr |
|
||||||
JENNIFER ANN LEWIS | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RUTH LEWIS JONES | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
DAI HAWKINS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £9.48k | £9.48k | £5.78k | £12.42k | £10.42k | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.34k | £6.78k | £5.20k | £6.52k | £7.12k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 24 Mai 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 25 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 19 Ebrill 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 13 Mawrth 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2019 | 10 Medi 2020 | 42 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION AMENDED NOVEMBER 1964. as amended on 16 Nov 2019
Gwrthrychau elusennol
(A) TO PROMOTE THE STUDY OF THE COUNTY, BOTH IN THE PAST AND IN THE PRESENT, ON A NON-POLITICAL AND NON-SECTARIAN BASIS. (B) TO ENCOURAGE THE STUDY OF THE GEOLOGY, GEOGRAPHY AND NATURAL HISTORY, AND ANY OTHER PHYSICAL CHARACTERISTICS OF THE COUNTY. (C) TO ENCOURAGE THE DISCOVERY AND PRESERVATION OF THE COUNTY'S ANTIQUITIES AND RECORDS, ANCIENT AND MODERN. (FOR FURTHER DETAILS SEE CONSTITUTION).
Maes buddion
COUNTY OF RADNOR.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Dolmynach House
Bridge Street
RHAYADER
LD6 5AG
- Ffôn:
- 01597851685
- E-bost:
- admin@radnorshiresociety.org
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window