Hanes ariannol THE WORTHING TABERNACLE
Rhif yr elusen: 243808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (238 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £337.92k | £314.53k | £554.35k | £274.63k | £233.38k | |
|
Cyfanswm gwariant | £381.41k | £349.64k | £290.13k | £305.11k | £241.29k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £518.17k | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £35.89k | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £293 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £287.98k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £257.82k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £32.32k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.20k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £39.42k | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.