ymddiriedolwyr THE WORTHING TABERNACLE
Rhif yr elusen: 243808
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (238 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Richard Owen | Cadeirydd | 10 July 2013 |
|
|||||
Grant Campbell | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||
Tony Stubbs | Ymddiriedolwr | 10 November 2019 |
|
|
||||
Steve Mason | Ymddiriedolwr | 18 April 2015 |
|
|
||||
Howard Barnes-Moss | Ymddiriedolwr | 21 January 2018 |
|
|
||||
Michael Campbell | Ymddiriedolwr | 15 February 2016 |
|
|
||||
Jeremy Cook | Ymddiriedolwr | 04 June 2008 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.