Ymddiriedolwyr THE SOMERTON CHURCH LANDS

Rhif yr elusen: 244670
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Judith Mary Swan Ymddiriedolwr 29 October 2024
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, SOMERTON
Derbyniwyd: Ar amser
THE READING ROOM CHARLTON MACKRELL
Derbyniwyd: Ar amser
Stephen Thomas John Davis Ymddiriedolwr 03 November 2023
Dim ar gofnod
Alan Hilbourne Ymddiriedolwr 01 July 2022
Dim ar gofnod
RODGER RAY CALDERWOOD Ymddiriedolwr 05 November 2021
THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF ST MICHAEL AND ALL ANGELS, SOMERTON
Derbyniwyd: Ar amser
Mary Ann Pike Ymddiriedolwr 02 December 2020
Dim ar gofnod