ymddiriedolwyr THE YORK DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 244976
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
22 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHARLES RODNEY BARTON | Cadeirydd | 24 February 2016 |
|
|
||||||||||
Rev Robert Suekarran | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|||||||||||
Rev Mary Rolls | Ymddiriedolwr | 11 December 2023 |
|
|
||||||||||
The Very Rev Dominic Barrington | Ymddiriedolwr | 12 November 2022 |
|
|
||||||||||
Rt Revd Dr Eleanor Sanderson | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|||||||||||
Dr Graham Parr | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||||||||
Canon Rosalind Brewer | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|||||||||||
Dr Timothy Scott | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|||||||||||
Dr Diane Craven | Ymddiriedolwr | 10 February 2022 |
|
|
||||||||||
David Millican | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Elizabeth Hassall | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||||||||
Rev Rebecca Lumley | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||
Rev SUZANNE SHERIFF | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|||||||||||
Most Revd and Rt Hon Stephen Geoffrey Cottrell | Ymddiriedolwr | 09 July 2020 |
|
|||||||||||
The Venerable Amanda Bloor | Ymddiriedolwr | 15 June 2020 |
|
|||||||||||
Karen Michelle Banks | Ymddiriedolwr | 01 January 2019 |
|
|||||||||||
Dr NEILL ANDREW BURGESS | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||||||||
The Venerable Samantha Jayne Rushton | Ymddiriedolwr | 06 May 2015 |
|
|||||||||||
Ven Andrew Clifford Broom | Ymddiriedolwr | 06 October 2014 |
|
|||||||||||
Right Rev'd Dr John Bromilow Thomson | Ymddiriedolwr | 03 July 2014 |
|
|||||||||||
Rt Revd Paul John Ferguson | Ymddiriedolwr |
|
||||||||||||
Dr NICK LAND | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.