Wannock Village Hall

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
Manages Wannock Village hall for hire to the general public. It is responsible for the maintenance & evolution of the hall to keep up with legislative standards.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024
Pobl

7 Ymddiriedolwyr
6 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
- Chwaraeon/adloniant
- Anifeiliaid
- Economaidd/datblygiad Cymunedol/cyfl Ogaeth
- Elusennau Eraill/cyrff Gwirfoddol
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Dwyrain Sussex
Llywodraethu
- 04 Ionawr 1966: Cofrestrwyd
- WANNOCK VILLAGE HALL (Enw gwaith)
- WANNOCK MEMORIAL HALL (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Douglas Malcom Murray | Cadeirydd | 15 January 2016 |
|
|
||||
Frances Pritchett | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||
Bryan Nigel Meyer | Ymddiriedolwr | 07 June 2022 |
|
|
||||
Mark Frazer Ritchie | Ymddiriedolwr | 13 August 2020 |
|
|
||||
Jackie Clarke | Ymddiriedolwr | 11 January 2018 |
|
|
||||
Jan Meyer | Ymddiriedolwr | 21 July 2017 |
|
|
||||
Erik John Morley | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/04/2020 | 30/04/2021 | 30/04/2022 | 30/04/2023 | 30/04/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £23.63k | £22.48k | £23.45k | £16.29k | £20.13k | |
|
Cyfanswm gwariant | £26.30k | £8.43k | £13.77k | £24.75k | £22.26k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £5.25k | £20.71k | £14.90k | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2024 | 30 Hydref 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2023 | 01 Tachwedd 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2022 | 02 Tachwedd 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2021 | 21 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Ebrill 2020 | 18 Mehefin 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Ebrill 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
SCHEME SEALED 16TH JULY 1976 AS AMENDED BY RESOLUTION DATED 18 JAN 2008 as amended on 08 Mar 2018
Gwrthrychau elusennol
THE PROVISION AND MAINTENANCE OF A VILLAGE HALL FOR THE USE OF THE INHABITANTS OF THE AREA OF THE PARISHES OF JEVINGTON AND WILLINGDON WITHOUT DISTINCTION OF POLITICAL, RELIGIOUS OR OTHER OPINIONS, INCLUDING USE FOR MEETINGS, LECTURES AND CLASSES, AND FOR OTHER FORMS OF RECREATION AND LEISURE-TIME OCCUPATION, WITH THE OBJECT OF IMPROVING THE CONDITIONS OF LIFE FOR THE SAID INHABITANTS.
Maes buddion
PARISH OF JEVINGTON
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
14 Old Mill Lane
POLEGATE
BN26 5NS
- Ffôn:
- 07922153321
- E-bost:
- wannockvillagehall@gmail.com
- Gwefan:
-
wannockvillagehall.wordpress.com
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window