Ymddiriedolwyr CITY OF CHELMSFORD MENCAP
Rhif yr elusen: 245421

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anthony North | Cadeirydd | 09 October 2019 |
|
|||||
Sharon Symon | Ymddiriedolwr | 18 October 2024 |
|
|||||
Ruth Thompson | Ymddiriedolwr | 01 October 2024 |
|
|||||
Chris Newson | Ymddiriedolwr | 23 March 2022 |
|
|||||
Rachel Scott | Ymddiriedolwr | 28 July 2021 |
|
|||||
Abigail Krone | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|||||
Philip Preston | Ymddiriedolwr | 23 June 2021 |
|
|
||||
Alan Stoppard | Ymddiriedolwr | 07 June 2012 |
|
|
||||
Bryan Powell | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.