BRADFORD ON AVON PRESERVATION TRUST LIMITED

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
RESTORE, MAINTAIN AND OPEN HISTORIC BUILDINGS, MAKE GRANTS. MOUNT EXHIBITIONS AND LECTURES, MONITOR AND COMMENT ON PLANNING ACTIVITIES
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 July 2023
Pobl

8 Ymddiriedolwyr
30 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Amgylchedd/cadwraeth/treftadaeth
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Wiltshire
Llywodraethu
- 11 Mai 1967: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Cynnwys siaradwyr allanol mewn digwyddiadau elusennol polisi a gweithdrefnau
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
John Potter | Cadeirydd | 05 May 2017 |
|
|
||||
Sally Marian Heselton | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Gilllian Isobel Livingstone | Ymddiriedolwr | 07 December 2023 |
|
|
||||
Daniel George Wiltshire | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
Frances Regina Nevin | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Andrew William Eberlin | Ymddiriedolwr | 11 December 2019 |
|
|
||||
Kate Nicholls | Ymddiriedolwr | 12 April 2017 |
|
|
||||
Rosemary Macgregor | Ymddiriedolwr | 09 April 2015 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £70.14k | £32.28k | £44.64k | £46.90k | £52.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £47.77k | £55.84k | £68.45k | £40.75k | £62.35k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2023 | 23 Ebrill 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2022 | 17 Ebrill 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2021 | 02 Chwefror 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2020 | 12 Ebrill 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Gorffennaf 2019 | 25 Mai 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Gorffennaf 2019 | 25 Mai 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION INCORPORATED 9TH JANUARY 1964 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTIONS DATED 10 MARCH 1967 AND 13 DECEMBER 2006.
Gwrthrychau elusennol
3. THE OBJECTS FOR WHICH THIS TRUST IS ESTABLISHED ARE: (I) TO MAINTAIN, FOSTER AND ENCOURAGE THE PARTICULAR CHARACTER AND THE SCENIC, HISTORIC AND ARCHITECTURAL VALUES OF BUILDINGS AND LANDS IN THE TOWN OF BRADFORD-ON-AVON IN THE COUNTY OF WILTS AND THE AREA ADJACENT THERETO (ALL HEREINAFTER REFERRED TO AS THE "SAID AREA") AND TO ENSURE AND PROMOTE THE INTEGRATION OF NEW BUILDINGS INTO THE SAID AREA. (II) TO PROMOTE THE EDUCATION OF THE PUBLIC BY ASSISTING IN THE PROVISION AND EXHIBITION TO THE PUBLIC OF ARTEFACTS RELATING TO THE HISTORY OF THE SAID AREA.
Maes buddion
BRADFORD-ON-AVON AND ITS ENVIRONS
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Silver Street House
Silver Street
Bradford on Avon
Wiltshire
BA15 1JY
- Ffôn:
- 01225 865733
- E-bost:
- hello@bradfordheritage.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window