MARKET HILL ALMSHOUSES

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide housing for retired single or widowed ladies or retired married couples of the parish of St. Mary's Church, Cowes.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2021
Pobl

4 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Llety/tai
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Ynys Wyth
Llywodraethu
- 10 Ionawr 1966: Cofrestrwyd
- MACNAMARA ALMSHOUSES (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
4 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MR C J BUCKETT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Diana Chichester | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
MICHAEL SPENCER | Ymddiriedolwr | 01 May 2022 |
|
|
||||
Barbara Mary Park WINDER | Ymddiriedolwr | 01 May 2017 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £8.30k | £8.45k | £7.73k | £7.28k | £6.24k | |
|
Cyfanswm gwariant | £3.50k | £2.40k | £4.88k | £2.65k | £2.85k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 202 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 568 diwrnod | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Overdue | Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 568 diwrnod | |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 02 Tachwedd 2022 | 2 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 02 Chwefror 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 02 Chwefror 2021 | 94 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
INDENTURE DATED THE 28TH OCTOBER 1880 (U.V. 154 P.120) AUGMENTED BY WILL PROVED IN P.R. ON THE 1ST FEBRUARY 1910 AND SCHEMES OF THE 5TH JANUARY 1967 AND 18TH JANUARY 1972
Gwrthrychau elusennol
ALMSHOUSES FOR POOR AND AGED WIDOWS OR UNMARRIED WOMEN OVER 60 YEARS OF AGE OR AGED MARRIED COUPLES OF REPUTABLE LIFE, INHABITANTS OF WEST COWES OR OF THE ANCIENT PARISH OF NORTHWOOD PREFERENCE TO BE GIVEN TO MEMBERS OF THE CHURCH OF ENGLAND.
Maes buddion
WEST COWES AND ANCIENT PARISH OF NORTHWOOD
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
101 St Johns Road
St Johns Road
NEWPORT
Isle of Wight
PO30 1LS
- Ffôn:
- 07887685584
- E-bost:
- chrisbuckett@uwclub.net
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window