LLANGOLLEN URBAN, LLANGOLLEN RURAL AND GLYNTRAIAN WELFARE CHARITIES

Rhif yr elusen: 246128
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Provision of financial assistance to those in need or sickness who live in the areas of Llangollen Urban, Llangollen Rural and Glyntraian Community Councils either directly or through other organisations

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 April 2024

Cyfanswm incwm: £2,359
Cyfanswm gwariant: £3,150

Codi arian

Dim gwybodaeth ar gael

Masnachu

Dim gwybodaeth ar gael

Taliadau i ymddiriedolwyr

Dim gwybodaeth ar gael

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
  • Rhoi Cymorth I’r Tlodion
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Yr Henoed/pobl Oedrannus
  • Pobl Ag Anableddau
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Rhoi Grantiau I Unigolion
  • Rhoi Grantiau I Sefydliadau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Sir Ddinbych
  • Wrecsam

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 07 Medi 1971: Cofrestrwyd
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
Nid yw'n cael ei gydnabod gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
Dim polisïau wedi'u datgan
Tir ac eiddo:
Nid yw'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Ymddiriedolwyr

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

13 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Rev Lee Anthony Taylor Cadeirydd 27 June 2019
Dim ar gofnod
Anglela Williams Ymddiriedolwr 21 March 2024
Dim ar gofnod
Moira Griffiths Ymddiriedolwr 22 September 2022
Dim ar gofnod
Alma Morris Pierson Ymddiriedolwr 01 October 2021
Dim ar gofnod
Margaret Olwen Smith Ymddiriedolwr 04 February 2020
Dim ar gofnod
Davena April Rose Davies Ymddiriedolwr 12 September 2019
Dim ar gofnod
Edith Eva Jones Ymddiriedolwr 12 September 2019
Dim ar gofnod
Rev Philip John Carey Ymddiriedolwr 12 September 2019
VALLE CRUCIS MISSION AREA CIO
Cofrestrwyd yn ddiweddar
VALLE CRUCIS MISSION AREA
Derbyniwyd: Ar amser
Keith Sinclair Ymddiriedolwr 27 June 2019
FRONCYSYLLTE COMMUNITY CENTRE ASSOCIATION'S VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
Jean Robb McKean Grindley Ymddiriedolwr 27 June 2019
Dim ar gofnod
George Hughes Ymddiriedolwr 27 June 2019
Dim ar gofnod
VERA HEATH Ymddiriedolwr
Dim ar gofnod
NESTA OWEN HUGHES Ymddiriedolwr
VALLE CRUCIS MISSION AREA
Derbyniwyd: Ar amser
SUNDAY SCHOOL AND MISSION ROOM
Derbyniwyd: Ar amser
FRIENDS OF LLANGOLLEN HEALTH CENTRE
Derbyniwyd: 7 diwrnod yn hwyr

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 30/04/2020 30/04/2021 30/04/2022 30/04/2023 30/04/2024
Cyfanswm Incwm Gros £2.38k £2.38k £2.31k £2.35k £2.36k
Cyfanswm gwariant £1.20k £1.65k £1.76k £2.05k £3.15k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2024 16 Medi 2024 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2024 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2023 26 Hydref 2023 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2023 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2022 15 Gorffennaf 2022 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2022 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2021 05 Gorffennaf 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2021 Not Required
Adroddiad blynyddol 30 Ebrill 2020 18 Chwefror 2021 Ar amser
Cyfrifon a TAR 30 Ebrill 2020 Not Required
Cyflwyno datganiad ariannol blynyddol Agorwch mewn ffenestr newydd

Elusennau cysylltiedig

Elusennau cysylltiedig
Dogfen lywodraethu
SCHEME OF 7 SEPTEMBER 1971
Gwrthrychau elusennol
TO RELIEVE EITHER GENERALLY OR INDIVIDUALLY PERSONS RESIDENT IN THE URBAN DISTRICT OF LLANGOLLEN AND THE PARISHES OF LLANGOLLEN RURAL AND GLYNTRAIAN WHO ARE IN CONDITIONS OF NEED, HARDSHIP OR DISTRESS
Maes buddion
SEE OBJECTS
Hanes cofrestru
  • 07 Medi 1971 : Cofrestrwyd

Contact Information

Cyfeiriad yr elusen:
Hafan
Fron Bache
Llangollen
LL20 7BW
Ffôn:
01978 861237
Gwefan:

Dim gwybodaeth ar gael