ymddiriedolwyr THE REVEREND DOCTOR GEORGE RICHARDS' CHARITY FOR POOR CLERGYMEN
Rhif yr elusen: 246965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (245 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Michael Aiers OBE | Ymddiriedolwr | 27 June 2022 |
|
|||||||||||||||||||
The Rt Revd Dr Jane Frances Mainwaring | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||||||||||||||||
The Venerable Richard Stephen Frank | Ymddiriedolwr | 24 June 2020 |
|
|||||||||||||||||||
The Venerable Ruth Janet Patten | Ymddiriedolwr | 25 June 2019 |
|
|||||||||||||||||||
THE VENERABLE LUKE JONATHAN MILLER MA | Ymddiriedolwr | 06 July 2016 |
|
|||||||||||||||||||
THE REVEREND DR SAMUEL MARTIN BAILEY WELLS | Ymddiriedolwr | 05 July 2012 |
|
|||||||||||||||||||
THE VENERABLE ELWIN WESLEY COCKETT | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.