Ymddiriedolwyr STICKNEY CONSOLIDATED CHARITIES

Rhif yr elusen: 246968
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

5 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Sonja Vogelsberg Ymddiriedolwr 10 September 2024
THOMAS HERBERT CLARK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ROBINSON
Derbyniwyd: Ar amser
Neil King Mr Ymddiriedolwr 19 March 2024
THOMAS HERBERT CLARK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
JOHN ROBINSON
Derbyniwyd: Ar amser
Simon Hill Ymddiriedolwr 16 January 2024
JOHN ROBINSON
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS HERBERT CLARK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
Karen Sherriff Ymddiriedolwr 15 December 2017
JOHN ROBINSON
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS HERBERT CLARK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser
WILLIAM LOVELL'S FOUNDATION
Derbyniwyd: Ar amser
LUCY EDWARDS Ymddiriedolwr 26 January 2017
JOHN ROBINSON
Derbyniwyd: Ar amser
THOMAS HERBERT CLARK'S CHARITY
Derbyniwyd: Ar amser