Hanes ariannol THE ST PETROCK AND HEAVITREE PARISH LANDS CHARITY (THE PARISH LANDS CHARITY)
Rhif yr elusen: 247190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £555.53k | £584.13k | £587.65k | £596.74k | £737.31k | |
|
Cyfanswm gwariant | £337.38k | £691.17k | £424.98k | £371.38k | £583.05k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £9.65k | £0 | £0 | £0 | £9.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £255.03k | £326.87k | £339.74k | £361.85k | £461.57k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £290.85k | £248.81k | £238.98k | £226.25k | £266.53k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £8.45k | £8.94k | £8.64k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £207.32k | £323.18k | £299.45k | £271.15k | £446.60k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £96.40k | £357.29k | £113.07k | £85.75k | £117.93k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £18.53k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £8.45k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £9.50k | £11.36k | £10.73k | |
|
Gwariant - Arall | £33.66k | £10.70k | £12.46k | £14.49k | £18.53k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.