ymddiriedolwyr THE ST PETROCK AND HEAVITREE PARISH LANDS CHARITY (THE PARISH LANDS CHARITY)
Rhif yr elusen: 247190
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter John Densham | Ymddiriedolwr | 25 April 2022 |
|
|
||||
Lynn Woodward | Ymddiriedolwr | 08 February 2022 |
|
|
||||
Antoinette Foreman | Ymddiriedolwr | 08 November 2021 |
|
|||||
Samantha Johnson | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|||||
Paul Keeling | Ymddiriedolwr | 21 July 2021 |
|
|
||||
Ann Wiseman | Ymddiriedolwr | 18 January 2021 |
|
|||||
Jill Grainger Mrs | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||
Glynis Sheila Harflett | Ymddiriedolwr | 14 April 2014 |
|
|||||
Charlotte Hannah Lambeth | Ymddiriedolwr | 01 January 2012 |
|
|
||||
MR G MURRIN | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
Sheila Swarbrick | Ymddiriedolwr |
|
||||||
MR M HENDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.