REBECCA GUEST ROBINSON

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
To provide modest financial assistance to individuals resident in the villages of Birwell and Worsbro Village,in order to alleviate acute personal hardship or distress which cannot be relieved from public funds and to offer modest financial support to other organisation/charities providing assistance to residents.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 30 September 2024
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Rhoi Cymorth I’r Tlodion
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Rhoi Grantiau I Sefydliadau
- Barnsley
Llywodraethu
- 18 Mawrth 1966: Cofrestrwyd
- THE ROBINSON BEQUEST (Enw gwaith)
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JOHN ARMITAGE | Cadeirydd |
|
|
|||||
Rev Steve Chapman | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Mary Oglanby | Ymddiriedolwr | 05 December 2023 |
|
|
||||
Michael Geoffrey Hufton | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|
||||
Dr Tomas Mathew Isherwood | Ymddiriedolwr | 16 July 2018 |
|
|||||
KEITH BURKINSHAW | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | 30/09/2023 | 30/09/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.21k | £2.26k | £2.33k | £2.35k | £2.37k | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.58k | £2.20k | £2.85k | £2.27k | £2.32k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2024 | 19 Chwefror 2025 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2024 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2023 | 01 Gorffennaf 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2022 | 29 Mawrth 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2021 | 15 Tachwedd 2022 | 108 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 30 Medi 2020 | 06 Ionawr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 30 Medi 2020 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
WILL PROVED 17TH MARCH, 1950 AT WAKEFIELD. OPINION AND ADVICE DATED 29TH JANUARY, 1952.
Gwrthrychau elusennol
THE BENEFIT OF POOR AND DESERVING PEOPLE BONAFIDE RESIDENT IN THE VILLAGE OF BIRDWELL.
Maes buddion
VILLAGE OF BIRDWELL
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
10 ST. MARYS GARDEN
WORSBROUGH
BARNSLEY
S70 5LU
- Ffôn:
- 01226290179
- E-bost:
- Dim gwybodaeth ar gael
- Gwefan:
-
Dim gwybodaeth ar gael
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window