Hanes ariannol THE LANGDALE TRUST

Rhif yr elusen: 247300
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £5.08k £15.13k £17.86k £41.44k £38.88k
Cyfanswm gwariant £28.21k £9.97k £11.73k £45.87k £39.83k
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A £12.00k N/A N/A