Hanes ariannol THE CECIL ROSEN FOUNDATION
Rhif yr elusen: 247425
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 05/04/2019 | 05/04/2020 | 05/04/2021 | 05/04/2022 | 05/04/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £506.43k | £554.77k | £473.17k | £489.75k | £513.85k | |
|
Cyfanswm gwariant | £434.72k | £480.48k | £489.15k | £549.23k | £482.49k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £10.00k | £10.00k | N/A | N/A | £10.00k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £491.05k | £485.12k | N/A | N/A | £495.67k | |
|
Incwm - Arall | £5.38k | £59.65k | N/A | N/A | £8.18k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £434.72k | £477.48k | N/A | N/A | £482.49k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £3.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £47.95k | £56.21k | N/A | N/A | £66.72k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | £413.73k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £3.00k | N/A | N/A | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.