THE SOVEREIGN GRACE UNION

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The extension of the awareness of the truth of the Bible and its teaching by the publication and circulation of relevent literature, and the arranging of public meetings. The charity makes grants of selected study books to students at Bible Colleges, Theological Seminaries etc.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

6 Ymddiriedolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Dim gwybodaeth ar gaelCodi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Grwpiau Diffi Niedig Eraill
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Rhoi Grantiau I Unigolion
- Darparu Adnoddau Dynol
- Darparu Eiriolaeth/cyngor/gwybodaeth
- Cymru A Lloegr
Llywodraethu
- 13 Gorffennaf 1966: Cofrestrwyd
- SGU (Enw gwaith)
- Trin cwynion
- Buddiannau croes
- Buddsoddi
- Rheoli risg
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MARTYN DENIS SMITH | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Timothy Martin | Ymddiriedolwr | 01 July 2019 |
|
|
||||
CHALAN HETHERINGTON | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
MARTIN HUMPHREY | Ymddiriedolwr | 23 March 2015 |
|
|||||
GERVASE CHARMLEY | Ymddiriedolwr | 15 July 2011 |
|
|
||||
CHRISTOPHER BANKS | Ymddiriedolwr |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.29k | £8.46k | £7.80k | £8.74k | £5.49k | |
|
Cyfanswm gwariant | £10.44k | £10.36k | £12.64k | £20.83k | £12.51k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 05 Tachwedd 2024 | 5 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 14 Gorffennaf 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 01 Awst 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 25 Chwefror 2022 | 117 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | Not Required | ||
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 12 Awst 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | Not Required |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
PRINTED BASIS AND RULES
Gwrthrychau elusennol
THE PROCLAMATION AND DEFENCE OF THE DOCTRINES OF FREE AND SOVEREIGN GRACE. TO PRINT AND REPRINT LITERATURE EXPOUNDING SUCH DOCTRINES. TO ENCOURAGE PUBLISHERS TO ISSUE SUCH LITERATURE, AND TO HELP ITS CIRCULATION BY PURCHASE AND DISTRIBUTION TO CLERGY, MINISTERS, THEOLOGICAL STUDENT, MEMBERS OF PARLIAMENT AND OTHERS. (FOR FURTHERDETAILS SEE CLAUSE 3 OF BASIS AND RULES).
Maes buddion
NOT DEFINED
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
43 Warwick Road
RAYLEIGH
Essex
SS6 8PQ
- Ffôn:
- 01268775041
- E-bost:
- chris.ba@hotmail.co.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window