Hanes ariannol THE BRITISH PIG ASSOCIATION

Rhif yr elusen: 248119
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 31/12/2022 31/12/2023
Cyfanswm Incwm Gros £428.81k £274.46k £258.78k £264.84k £164.04k
Cyfanswm gwariant £455.53k £296.42k £271.92k £346.65k £241.39k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £16.60k £1.60k N/A £37.70k £0
Incwm o grantiau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A £10.51k