Hanes ariannol THE TRURO DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 248330
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £7.18m | £7.26m | £6.97m | £6.86m | £7.26m | |
|
Cyfanswm gwariant | £7.82m | £7.64m | £7.41m | £7.53m | £8.18m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £19.63k | £23.09k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £4.99m | £5.05m | £4.64m | £4.87m | £5.21m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £364.10k | £364.79k | £324.55k | £276.73k | £203.91k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £311.86k | £262.13k | £243.56k | £266.47k | £259.77k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.47m | £1.58m | £1.46m | £1.44m | £1.51m | |
|
Incwm - Arall | £40.84k | £0 | £298.01k | £1.44k | £79.77k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £7.47m | £6.84m | £7.07m | £7.23m | £7.88m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £327.35k | £300.82k | £328.15k | £299.19k | £302.62k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £81.55k | £80.22k | £80.22k | £57.06k | £75.60k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £328.85k | £396.50k | £459.52k | £420.69k | £858.72k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £49.13k | £45.00k | £48.60k | £52.46k | £50.90k | |
|
Gwariant - Arall | £26.21k | £493.09k | £11.31k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.