Hanes ariannol THE BRISTOL DIOCESAN BOARD OF FINANCE LIMITED
Rhif yr elusen: 248502
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £10.03m | £11.92m | £13.97m | £9.37m | £9.58m | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.30m | £8.63m | £9.56m | £9.71m | £10.15m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £7.51m | £7.81m | £10.22m | £6.97m | £7.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £436.00k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £342.00k | £329.00k | £238.00k | £311.00k | £339.00k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £1.06m | £1.07m | £1.04m | £1.19m | £1.21m | |
|
Incwm - Arall | £1.12m | £2.72m | £2.47m | £897.00k | £424.00k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £9.24m | £8.56m | £9.43m | £9.58m | £10.00m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £58.00k | £74.00k | £131.00k | £132.00k | £155.00k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £38.00k | £46.00k | £22.00k | £40.00k | £41.00k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £828.00k | £806.00k | £658.00k | £590.00k | £535.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £56.71k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.