ymddiriedolwyr THE LEICESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249100
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David John Palmer | Cadeirydd | 01 November 2017 |
|
|||||||
Right Reverend Malayil Lukose Varghese Muthalaly | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
The Very Reverend Karen Sheila Frances Rooms | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
Russell Mark Andrews | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|
||||||
Rev Stephen Andrew Bailey | Ymddiriedolwr | 18 May 2024 |
|
|||||||
Stephen Mark Adshead | Ymddiriedolwr | 14 September 2023 |
|
|
||||||
Ven Richard Vernon Worsfold | Ymddiriedolwr | 04 November 2018 |
|
|||||||
THE VENERABLE Claire Wood | Ymddiriedolwr | 08 October 2017 |
|
|||||||
RT REVD MARTYN JAMES SNOW | Ymddiriedolwr | 22 February 2016 |
|
|||||||
Christopher John Sheldon | Ymddiriedolwr | 27 November 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.