Dogfen lywodraethu WINCHESTER DIOCESAN BOARD OF FINANCE
Rhif yr elusen: 249276
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES INCORPORATED 08/12/1915 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/01/1950 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/01/1958 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 28/04/2001 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 14/05/2005 AS AMENDED BY SPECIAL RESOLUTION(S) DATED 01/12/2012
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE, AID AND FURTHER THE OBJECTS AND WORK OF THE CHURCH OF ENGLAND, PARTICULARLY IN THE DIOCESE OF WINCHESTER.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
DIOCESE OF WINCHESTER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.