Ymddiriedolwyr THE LEAGUE OF FRIENDS TO THE ROBERT JONES & AGNES HUNT ORTHOPAEDIC HOSPITAL
Rhif yr elusen: 249346

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
15 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Gareth Evan David | Cadeirydd | 13 May 2014 |
|
|
||||
Lt Col Guy Phillip Chambers | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Jack William Fallows | Ymddiriedolwr | 28 May 2024 |
|
|
||||
Rebecca Louise Warren | Ymddiriedolwr | 23 May 2023 |
|
|
||||
ERICA MOSS | Ymddiriedolwr | 27 September 2022 |
|
|
||||
Eleanor Janet Greasley | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
Suzanne Dixon | Ymddiriedolwr | 28 September 2021 |
|
|
||||
William Lindsay RUTHERFORD | Ymddiriedolwr | 14 January 2020 |
|
|
||||
Lt Col Ian Sawers | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Veronica Lillis | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|
||||
Rachel Ralison | Ymddiriedolwr | 24 March 2015 |
|
|
||||
Celia Jenkins | Ymddiriedolwr | 13 May 2014 |
|
|
||||
Joanna Spencer-Jones | Ymddiriedolwr | 25 March 2014 |
|
|
||||
MARGARET KERR | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
THE RT HON LADY SUSAN TREVOR | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.