THE MOTHERS' UNION (DIOCESE OF BLACKBURN BRANCH)

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Mothers' Union works to support families both locally and worldwide by fulfilling our aims and objects. Work is undertaken by members who are involved in social policy issues and who raise funds to support our overseas work. On a local level our members offer practical support to families in Lancashire and throughout the Anglican Communion.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 December 2023
Pobl

12 Ymddiriedolwyr
2138 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Gweithgareddau Crefyddol
- Plant/pobl Ifanc
- Yr Henoed/pobl Oedrannus
- Darparu Adnoddau Dynol
- Swydd Gaerhirfryn
Llywodraethu
- 01 Tachwedd 1966: Cofrestrwyd
Dim enwau eraill
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Ann Willoughby | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Louise Elaine Williams | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
ELAINE GELDARD | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Wendy Elaine Barber | Ymddiriedolwr | 01 January 2025 |
|
|
||||
Lucille Joyce Porter | Ymddiriedolwr | 20 June 2023 |
|
|
||||
Lesley Jane Cairns | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Anne Carey | Ymddiriedolwr | 01 January 2022 |
|
|
||||
Elizabeth Johnston | Ymddiriedolwr | 01 January 2021 |
|
|
||||
Kath Bill | Ymddiriedolwr | 01 April 2019 |
|
|
||||
MARGARET SIMS | Ymddiriedolwr | 01 April 2016 |
|
|
||||
SHARON BATES | Ymddiriedolwr | 01 January 2016 |
|
|
||||
KATHLEEN LANE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £202.92k | £113.54k | £121.40k | £158.41k | £161.72k | |
|
Cyfanswm gwariant | £192.89k | £138.36k | £132.13k | £162.93k | £159.97k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2023 | 17 Medi 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2023 | 24 Medi 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2022 | 03 Hydref 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2021 | 23 Medi 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2021 | 20 Hydref 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2020 | 13 Hydref 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2020 | 29 Hydref 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Rhagfyr 2019 | 08 Hydref 2020 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Rhagfyr 2019 | 21 Hydref 2020 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 14 MAR 2002 AS AMENDED ON 17 MAR 2016 AS AMENDED ON 15 JUL 2021
Gwrthrychau elusennol
1.TO UPHOLD CHRIST'S TEACHING ON THE NATURE OF MARRIAGE AND TO PROMOTE ITS WIDER UNDERSTANDING.2.TO ENCOURAGE PARENTS TO BRING UP THEIR CHILDREN IN THE FAITH AND LIFE OF THE CHURCH.3.TO MAINTAIN A WORLDWIDE FELLOWSHIP OF CHRISTIANS,UNITED IN PRAYER,WORSHIP AND SERVICE.4.TO PROMOTE CONDITIONS IN SOCIETY FAVOURABLE TO STABLE FAMILY LIFE AND FOR THE PROTECTION OF CHILDREN.5.TO HELP THOSE WHOSE FAMILY LIFE HAS MET WITH ADVERSITY.
Maes buddion
DIOCESE OF BLACKBURN.
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
27 GLENMORE
CHORLEY
PR6 7TA
- Ffôn:
- 01772324376
- E-bost:
- MOTHERSUNIONBBD@GMAIL.COM
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window