Hanes ariannol ST GEORGE'S CRYPT
Rhif yr elusen: 250016
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2007 | 31/03/2008 | 31/03/2009 | 31/03/2010 | 31/03/2011 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.41m | £1.53m | £2.11m | £1.42m | £1.14m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.01m | £1.21m | £1.23m | £1.17m | £1.17m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £363.10k | £999.23k | £1.49m | £745.49k | £424.50k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £37.73k | £37.42k | £36.31k | £39.35k | £42.74k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £309.11k | £485.37k | £28.00k | £30.20k | £35.88k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.36k | £9.39k | £12.61k | £9.75k | £5.73k | |
|
Incwm - Arall | £680.98k | £0 | £543.76k | £599.48k | £634.20k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £11.13k | £541.96k | £113.06k | £73.12k | £65.92k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £927.49k | £1.11m | £1.18m | £1.11m | £1.10m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £6.43k | £7.19k | £9.89k | £10.71k | £10.62k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.