Hanes ariannol CONTEMPORARY DANCE TRUST LIMITED

Rhif yr elusen: 250216
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/07/2020 31/07/2021 31/07/2022 31/07/2023 31/07/2024
Cyfanswm Incwm Gros £7.38m £7.35m £7.19m £9.36m £10.60m
Cyfanswm gwariant £7.02m £6.77m £7.32m £8.63m £10.42m
Incwm o gontractau'r llywodraeth N/A N/A N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £2.52m £3.15m £2.11m £4.10m £4.55m
Incwm o roddion a chymynroddion £419.74k £320.40k £376.78k £415.84k £661.13k
Incwm o weithgareddau masnachu eraill £211.15k £47.25k £231.04k £311.81k £325.30k
Incwm - Weithgareddau elusennol £6.74m £6.98m £6.58m £8.58m £9.46m
Incwm - Gwaddolion £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Buddsoddiad £5.22k £3.95k £5.60k £53.16k £151.01k
Incwm - Arall £0 £0 £0 £0 £0
Incwm - Cymynroddion £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol £6.52m £6.24m £6.67m £7.91m £9.66m
Gwariant - Ar godi arian £497.41k £535.11k £647.52k £718.38k £763.21k
Gwariant - Llywodraethu £104.31k £91.35k £85.01k £83.01k £89.99k
Gwariant - Sefydliad grantiau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau £0 £0 £0 £0 £0
Gwariant - Arall £0 £0 £0 £0 £0