Ymddiriedolwyr PHILHARMONIA LTD

Rhif yr elusen: 250277
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

15 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Lord King of Lothbury Mervyn Allister King Cadeirydd 10 September 2020
PHILHARMONIA TRUST LIMITED
Derbyniwyd: Ar amser
THE MARTIN MUSICAL SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser
DAVID KEITH PICKARD Ymddiriedolwr 10 April 2025
THE CHARLES PEEL CHARITABLE TRUST
Derbyniwyd: 58 diwrnod yn hwyr
David Charles Aitman Ymddiriedolwr 10 April 2025
Dim ar gofnod
Terence Rhodes Sinclair Ymddiriedolwr 10 April 2025
Dim ar gofnod
Laurence Alexander Rolton Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Fiona Margaret Cornall Ymddiriedolwr 20 March 2025
Dim ar gofnod
Nick Bishop Ymddiriedolwr 15 February 2024
Dim ar gofnod
Johanne Hudson Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Paul Stoneman Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Julian Milone Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Soong Choo Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Luke Whitehead Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Susan Hedger Ymddiriedolwr 25 January 2024
Dim ar gofnod
Charlotte Hogg Ymddiriedolwr 15 November 2022
Dim ar gofnod
James Samuel Buckle Ymddiriedolwr 09 February 2021
THE MARTIN MUSICAL SCHOLARSHIP FUND
Derbyniwyd: Ar amser