THE PROVIDENCE HOUSE TRUST

Rhif yr elusen: 250368
Elusen a dynnwyd

Trosolwg o'r elusen

Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian

Providence House Christian Centre operates a regular pattern of Christain activities on Sunday, with Sunday School and Bible Studies. As part of our community programme we run residential trips in partnership with the Shallowford Farm Trust. The work of Providence House Trust also oversees the youth club and community programme that runs within the centre.

Incwm a gwariant

Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2019

Cyfanswm incwm: £35,311
Cyfanswm gwariant: £28,929

Codi arian

Mae'r elusen hon yn codi arian gan y cyhoedd ond nid yw'n gweithio gyda chodwyr arian proffesiynol neu gyfranogwyr masnachol.

Masnachu

Nid oes gan yr elusen hon unrhyw is-gyrff masnachu.

Taliadau i ymddiriedolwyr

Nid yw ymddiriedolwyr yn derbyn unrhyw daliad cydnabyddiaeth, taliadau neu fuddion gan yr elusen.

Beth, pwy, sut, ble

Yr hyn y mae'r elusen yn ei wneud:
  • Dibenion Elusennol Cyffredinol
  • Addysg/hyfforddiant
  • Gweithgareddau Crefyddol
  • Celfyddydau / Diwylliant / Treftadaeth / Gwyddoniaeth
Pwy mae'r elusen yn eu helpu:
  • Plant/pobl Ifanc
  • Y Cyhoedd/dynolryw
Sut mae'r elusen yn helpu:
  • Darparu Adnoddau Dynol
  • Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
  • Darparu Gwasanaethau
Ble mae'r elusen yn gweithredu:
  • Wandsworth

Llywodraethu

Hanes cofrestru:
  • 20 Ebrill 2020: y trosglwyddwyd cronfeydd i 1181473 THE PROVIDENCE HOUSE TRUST
  • 01 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
  • 29 Hydref 2009: Cofrestrwyd
  • 16 Medi 2009: Tynnwyd (NID YW'N GWEITHREDU)
  • 20 Ebrill 2020: Tynnwyd (WEDI UNO)
Math o sefydliad:
Other
Enwau eraill:

Dim enwau eraill

Rhodd cymorth:
A gydnabyddir gan CThEM ar gyfer rhodd cymorth
Rheoleiddwyr eraill:
Dim gwybodaeth ar gael
Polisïau:
  • Trin cwynion
  • Buddiannau croes
  • Talu staff
  • Rheoli risg
  • Diogelu buddiolwyr agored i niwed
  • Rheoli gwirfoddolwyr
Tir ac eiddo:
Mae'r elusen hon yn berchen ar ac/neu'n gosod tir neu eiddo ar brydles

Hanes ariannol

" role="img"> Mae testun amgen ar gyfer y graffeg gynfas hon yn y tabl data isod.

Dyddiad diwedd cyfnod ariannol

Incwm / Gwariant 31/03/2015 31/03/2016 31/03/2017 31/03/2018 31/03/2019
Cyfanswm Incwm Gros £18.12k £31.60k £6.39k £31.77k £35.31k
Cyfanswm gwariant £6.84k £8.70k £18.68k £25.42k £28.93k
Incwm o gontractau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A
Incwm o grantiau'r llywodraeth £0 £0 N/A N/A N/A

Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol

Mae'r tabl hwn yn dangos hanes yr elusen o gyflwyno datganiadau ariannol blynyddol, cyfrifon ac adroddiad blynyddol ymddiriedolwyr (TAR) ar gyfer y pum cyfnod ariannol diwethaf.
Teitl Blwyddyn adrodd Dyddiad derbyn Derbyniwyd Download
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2020 Heb ei gyflwyno
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2019 29 Ionawr 2020 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2019 29 Ionawr 2020 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2018 21 Rhagfyr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2018 21 Rhagfyr 2018 Ar amser
Adroddiad blynyddol 31 Mawrth 2017 25 Ionawr 2018 Ar amser
Cyfrifon a TAR 31 Mawrth 2017 Not Required