Manchester YMCA

Trosolwg o'r elusen
Gweithgareddau - sut mae'r elusen yn gwario ei harian
The Manchester YMCA operates a sports and fitness centre (The Y Club) in Manchester city centre. It also operates a subsidiary company, Castlefield Hotel Limited. Manchester YMCA aims to build strong families and strong communities through programmes aimed at self development and personal growth.
Incwm a gwariant
Data ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 March 2024
Cyfanswm incwm:
£3,111,896
Roddion a chymynroddion | £43.01k | |
Weithgareddau elusennol | £1.35m | |
Weithgareddau masnachu eraill | £1.66m | |
Buddsoddiadau | £55.63k | |
Arall | £9.36k |
Cyfanswm gwariant:
£2,748,710
Codi arian | £0 | |
Weithgareddau elusennol | £1.25m | |
Arall | £1.50m |
£0 enillion (colledion) buddsoddiadau
Mae cyfanswm yr incwm yn cynnwys £149,260 o 4 gontract(au) llywodraeth
Gwariant elusennol
Gwariant elusennol gydag enillion buddsoddi
Charitable expenditure
Some charities generate all, or a substantial part, of their income from investments which may have been donated to the charity as endowment or set aside by the charity from its own resources in the past. Such investments usually take the form of stocks and shares but may include other assets, such as property, that are capable of generating income and/or capital growth.
In managing their spending and investments charities need to strike a balance between the needs of future and current beneficiaries. They also need to take account of spending commitments that may stretch over a number of future years. To do this, charities will normally adopt an investment strategy designed to generate both income and capital growth. To maximise returns trustees may commit to investment strategies for several years.
Investments can experience large swings in value so trustees may, in a particular year, decide to realise and spend part of their charity’s capital or to invest part of its income.
By clicking the investment gains checkbox the charitable spending bar is adjusted to take account of capital growth as well as income. This shows the balance the charity is striking, between spending on current beneficiaries and retaining resources for future beneficiaries.
Codi arian a Arall Gwariant | £1.50m | |
Gwariant elusennol | £1.25m | |
Cadwyd i'w ddefnyddio yn y dyfodol | £363.19k |
Pobl

57 Gweithwyr
10 Ymddiriedolwyr
25 Gwirfoddolwyr
Gweithwyr sydd â chyfanswm buddion dros £60,000
Nid oes gan unrhyw weithwyr gyfanswm buddion dros £60,000Codi arian
Masnachu
Taliadau i ymddiriedolwyr
Beth, pwy, sut, ble
- Addysg/hyfforddiant
- Hybu Iechyd Neu’r Achub O Fywydau
- Chwaraeon/adloniant
- Hamdden
- Plant/pobl Ifanc
- Y Cyhoedd/dynolryw
- Darparu Adeiladau/cyfl Eusterau/lle Agored
- Darparu Gwasanaethau
- Dinas Manceinion
Llywodraethu
- 29 Rhagfyr 1966: Cofrestrwyd
- CASTLEFIELD HOTEL AND Y CLUB (Enw gwaith)
- MANCHESTER YMCA (Enw gwaith)
- Y CLUB (Enw gwaith)
- BRIGHT EYES CHILDCARE CENTRE (Enw blaenorol)
- THE MANCHESTER YOUNG MEN'S CHRISTIAN ASSOCIATION (INCORPORATED) (Enw blaenorol)
- YMCA BRIGHT EYES CHILDCARE ACTIVITY CENTRE (Enw blaenorol)
- Polisi a gweithdrefnau bwlio ac aflonyddu
- Trin cwynion
- Polisi a gweithdrefnau cwynion
- Buddiannau croes
- Polisi a gweithdrefnau cronfeydd arian wrth gefn
- Polisi a gweithdrefnau rheolaethau ariannol mewnol elusen
- Polisi a gweithdrefnau rheoli risg mewnol
- Polisi a gweithdrefnau buddsoddi cronfeydd elusen
- Talu staff
- Rheoli risg
- Polisi a gweithdrefnau diogelu
- Diogelu buddiolwyr agored i niwed
- Polisi a gweithdrefnau adrodd am ddigwyddiadau difrifol
- Polisi a gweithdrefnau cyfryngau cymdeithasol
- Polisi a gweithdrefnau gwrthdaro buddiannau ymddiriedolwyr
- Polisi a gweithdrefnau treuliau ymddiriedolwyr
- Rheoli gwirfoddolwyr
Ymddiriedolwyr
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAROL O'HARE | Cadeirydd | 26 January 2017 |
|
|
||||
Louise Anne Pullan | Ymddiriedolwr | 10 December 2024 |
|
|
||||
Calum David Robert McGowan | Ymddiriedolwr | 09 October 2024 |
|
|
||||
Raymond Richard Carl Mashiter | Ymddiriedolwr | 26 September 2024 |
|
|
||||
Ryan Miemczyk | Ymddiriedolwr | 22 November 2022 |
|
|||||
Andrew Birtwistle | Ymddiriedolwr | 30 September 2021 |
|
|
||||
Carol Hamlett | Ymddiriedolwr | 26 September 2019 |
|
|
||||
Peter Douglas Hood | Ymddiriedolwr | 30 May 2019 |
|
|
||||
Rev Canon Simon Gatenby | Ymddiriedolwr | 31 January 2019 |
|
|
||||
Gavin Tucker | Ymddiriedolwr | 26 July 2018 |
|
|
Hanes ariannol
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.28m | £994.87k | £2.32m | £2.85m | £3.11m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.17m | £1.34m | £1.93m | £2.53m | £2.75m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £30.42k | N/A | N/A | £149.26k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £363.51k | £57.77k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.36k | £171.89k | £108.14k | £46.77k | £43.01k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £1.45m | £441.21k | £1.31m | £1.61m | £1.66m | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £769.42k | £321.70k | £843.50k | £1.14m | £1.35m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £50.66k | £50.72k | £50.65k | £50.88k | £55.63k | |
|
Incwm - Arall | £9.36k | £9.36k | £9.36k | £9.36k | £9.36k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.16m | £893.91k | £970.51k | £1.14m | £1.25m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £446.49k | £964.41k | £1.38m | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.00k | £10.20k | £5.76k | £0 | £7.49k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £1.01m | £0 | £0 | £0 | £1.50m |
Asedau a rhwymedigaethau
Diffiniadau ar gyfer asedau a rhwymedigaethau
Asedau yw’r rhain, ac nid buddsoddiadau, a ddelir am fwy na 12 mis ac a ddefnyddir i redeg a gweinyddu’r elusen megis adeiladau, swyddfeydd, arddangosfeydd a gosodiadau a ffitiadau.
Buddsoddiadau Tymor HirBuddsoddiadau yw asedau a ddelir gan yr elusen gyda’r unig nod o gynhyrchu incwm a ddefnyddir ar gyfer eu dibenion elusennol megis cyfrifon cadw, rhanddaliadau, eiddo a rentir ac ymddiriedolaethau unedau.
Ailbrisir asedau buddsoddi bob blwyddyn ac fe’u cynhwysir yn y fantolen ar eu gwerth marchnad cyfredol.
Delir buddsoddiadau tymor hir am fwy na 12 mis.
Asedau yw’r rhain a ddelir yn gyffredinol am lai na 12 mis megis arian parod a balansau banc, dyledwyr, buddsoddiadau i'w gwerthu o fewn y flwyddyn sydd i ddod a stoc masnachu.
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwydArian dros ben neu ddiffyg yw hwn mewn unrhyw gynllun pensiwn budd a ddiffinnir sy’n cael ei weithredu ac mae’n cynrychioli ased neu rwymedigaeth tymor hir botensial.
Cyfanswm rhwymedigaethauDyma’r holl symiau sy’n ddyledus gan yr elusen ar ddyddiad y daflen balans i drydydd partïon megis biliau sy’n ddyledus ond heb eu talu hyd yn hyn, gorddrafftiau banc a benthyciadau a morgeisi.
Asset / Liability | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | 31/03/2024 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Asedau hunan ddefnydd | £495.21k | £5.01m | £5.00m | £4.97m | £4.96m | |
|
Buddsoddiadau tymor hir | £5.17m | £495.21k | £495.21k | £670.00k | £670.00k | |
|
Cyfanswm asedau | £187.45k | £114.46k | £419.62k | £436.55k | £675.91k | |
|
Ased neu rwymedigaeth cynllun pensiwn budd a ddiffiniwyd | £0 | £0 | -£218.81k | -£160.98k | £0 | |
|
Cyfanswm rhwymedigaethau | £880.05k | £991.07k | £689.43k | £401.45k | £432.94k |
Cyfrifon a datganiadau enillion blynyddol
Teitl | Blwyddyn adrodd | Dyddiad derbyn | Derbyniwyd | Download |
---|---|---|---|---|
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2024 | 06 Rhagfyr 2024 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2023 | 06 Rhagfyr 2023 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2022 | 08 Rhagfyr 2022 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2021 | 23 Rhagfyr 2021 | Ar amser | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Adroddiad blynyddol | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | |
Cyfrifon a TAR | 31 Mawrth 2020 | 12 Chwefror 2021 | 12 diwrnod yn hwyr | Download Agorwch mewn ffenestr newydd |
Dogfen lywodraethu
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu'r elusen.
MEMORANDUM AND ARTICLES OF ASSOCIATION 21.7.1922 AMENDED 27.3.1950, 11.1.195M, 11.1.1969, 28.11.72, 8 DECEMBER 1983 AND 12 SEPTEMBER 1996 as amended on 28 Mar 2019 as amended on 25 Jul 2019 as amended on 04 Jun 2021
Gwrthrychau elusennol
2. Objects 2.1 The objects for which the Association is established are:- 2.1.1 To encourage young people to lead a life based on Christian principles. 2.1.2 To set and maintain high standards in social and moral behaviour. 2.1.3 To provide for the spiritual cultural, intellectual, physical and social needs of its members. 2.1.4 To provide or assist in the provision, in the interests of social welfare, of facilities for recreation and other leisure time occupation for men and women with the object of improving their conditions of life. 2.1.5 To provide or assist in the provision of education for people of all ages and in particular young people, with the object of developing their physical, mental or spiritual capacities;
Maes buddion
MANCHESTER AND DISTRICT
Contact Information
- Cyfeiriad yr elusen:
-
Manchester YMCA
Castlefield Hotel
Liverpool Road
MANCHESTER
M3 4JR
- Ffôn:
- 01618327073
- E-bost:
- info@ymcamanchester.org.uk
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.
Diolch am eich adborth. Oes gennych 5 munud i rannu eich barn am y gwasanaeth hwn?Open in new window