Dogfen lywodraethu AGE UK LEICESTER SHIRE AND RUTLAND
Rhif yr elusen: 250837
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 15/06/1977 AS AMENDED ON 06/09/1995 AS AMENDED ON 16/09/1998 AS AMENDED ON 13/09/2006 AS AMENDED ON 12/09/2007 AS AMENDED ON 28/09/2011
Gwrthrychau elusennol
TO PROMOTE THE RELIEF OF ELDERLY PEOPLE IN ANY MANNER WHICH NOW IS OR HEREAFTER MAY BE DEEMED BY LAW TO BE CHARITABLE IN AND AROUND LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
IN AND AROUND LEICESTER, LEICESTERSHIRE AND RUTLAND
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.