Hanes ariannol M AND R GROSS CHARITIES LIMITED
Rhif yr elusen: 251888
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £4.91m | £2.73m | £2.76m | £3.46m | £2.41m | |
|
Cyfanswm gwariant | £4.72m | £1.22m | £2.35m | £3.61m | £4.74m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £290.58k | £1.82m | £2.01m | £2.17m | £1.78m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £2.37m | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £1.82m | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £2.25m | £903.78k | £745.75k | £1.29m | £626.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.24m | £877.41k | £2.01m | £3.28m | £4.48m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.26m | £238.86k | £343.78k | £333.95k | £258.17k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £67.45k | £40.43k | £33.93k | £38.86k | £58.19k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £2.17m | £836.99k | £1.98m | £3.14m | £4.42m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £1.26m | £238.86k | £343.78k | £193.99k | £104.35k | |
|
Gwariant - Arall | £1.22m | £98.89k | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.