Hanes ariannol VALENTINE GOODMAN (ESTATE CHARITY)
Rhif yr elusen: 252108
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £17.19k | £16.61k | £16.52k | £17.63k | £15.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £9.49k | £7.65k | £8.33k | £9.12k | £16.14k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.