ymddiriedolwyr THE YORKSHIRE CONGREGATIONAL UNION (INCORPORATED)
Rhif yr elusen: 252965
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (167 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND DAVID GEORGE COOTE | Cadeirydd |
|
||||||
Rev Jamie KIssack | Ymddiriedolwr | 04 August 2020 |
|
|||||
Rev Simon Keith Copley | Ymddiriedolwr | 01 January 2020 |
|
|||||
Christopher David Evans | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|||||
Timothy James Crossley | Ymddiriedolwr | 09 March 2019 |
|
|||||
Rev ALAN GEOFFREY CRUMP | Ymddiriedolwr | 22 May 2018 |
|
|||||
JUSTIN MARK CHARLESWORTH | Ymddiriedolwr | 20 May 2015 |
|
|||||
STEPHEN GOODER | Ymddiriedolwr | 08 July 2013 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.