Ymddiriedolwyr CHARITY OF THOMAS BOSENHOE

Rhif yr elusen: 253066
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)

Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.

7 Ymddiriedolwyr

Enw Rôl Dyddiad y penodiad Ymddiriedolaethau eraill Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill
Kathryn Elizabeth Dodington Ymddiriedolwr 06 May 2025
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Peter John Brough Ymddiriedolwr 18 June 2024
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Julie Holland Ymddiriedolwr 16 January 2020
SHUTLANGER VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Rev Richard Stainer Ymddiriedolwr 07 November 2019
TRUST PROPERTY IN CONNECTION WITH THE CHURCH AND TOWN LANDS, ALDERTON, NORTHAMPTONSHIRE
Derbyniwyd: Ar amser
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Michael Spurrell Ymddiriedolwr 07 November 2019
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Trevor Ian Morley Ymddiriedolwr 19 November 2013
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
Richard Jenkins Ymddiriedolwr 19 November 2013
NEW CHARITY ESTATE
Derbyniwyd: Ar amser
SHUTLANGER VILLAGE HALL
Derbyniwyd: Ar amser